Informazioni su Remo Cavelti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Remo Cavelti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005692518, Ufficio del registro di commercio Grigioni
CAWA Crusch Alba GmbH, in Zernez, CHE-459.801.364, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2016, S.0, Publ. 2718491).
Firma neu:
CAWA Crusch Alba GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsdomizil: c/o Treuhand Bezzola + Partner AG, Röven 51, 7530 Zernez. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.02.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavelti, Remo, von Sagogn, in Zernez, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Samedan, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Wallner Weber, Monica, von Ersigen, in Zernez, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: von Niederösch, in Samedan, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Treuhand Bezzola + Partner AG (CHE-107.056.491), in Zernez, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: HR02-1005334061, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Casutt & Cavelti Bodenbeläge GmbH, in Falera, CHE-112.439.981, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2019, Publ. 1004587778).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavelti, Remo, von Sagogn, in Sagogn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casutt, Urs, von Falera, in Falera, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004751730, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Bever Lodge AG, in Bever, CHE-459.329.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2018, Publ. 1004464256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeller, Marco, von Walenstadt, in Bever, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavelti, Remo, von Sagogn, in Zernez, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
Wallner Weber, Monica, von Ersigen, in Zernez, Geschäftsführerin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.