Informazioni su Linda Maria Castioni
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Linda Maria Castioni
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005963583, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Feuerscharf GmbH, in Kreuzlingen, CHE-159.566.291, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2017, Publ. 3366789).
Firma neu:
Feuerscharf GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o IFEA Treuhand GmbH, Bernrainstrasse 1, 8280 Kreuzlingen Liquidationsadresse. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castioni, Linda Maria, von Kreuzlingen, in Weinfelden, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005878722, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Copy Quick Druck GmbH, in Lengwil, CHE-107.713.679, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2011, S.0, Publ. 6453872).
Firma neu:
Copy Quick Druck GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Iris Rösch, Bächlistrasse 24, 8280 Kreuzlingen Liquidationsadresse. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Castioni, Linda Maria, von Kreuzlingen, in Berg TG, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005332057, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Bernrain-Brunnegg, in Kreuzlingen, CHE-189.504.366, Verein (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2020, Publ. 1004985446).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Rainer, von Meggen, in Bottighofen, Mitglied, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imesch, René [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von Bürchen, in Kreuzlingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Imesch, René, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reinhart, Nathalie, von Kemmental, in Frauenfeld, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Castioni, Linda Maria, von Kreuzlingen, in Berg TG, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Hanspeter, genannt Pix, von Romanshorn, in Güttingen, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Martin, von Luzern, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.