Informazioni su Johanne Carron
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Johanne Carron
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005287284, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation l'EssentiElles, à Arbaz, CHE-379.452.042, fondation (No. FOSC 106 du 04.06.2021, Publ. 1005207723).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Carron, Johanne, de Fully, à Arbaz, présidente, avec signature collective à deux avec un membre;
Debons, Julien, de Savièse, à Vétroz, vice-président, avec signature collective à deux avec un membre;
Brochellaz Xu, Jenny, de Fully, à Collombey-Muraz, secrétaire, membre, avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président;
Bourgeois, Yasmine, de Bovernier, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président;
Gay Bourban, Virginie, de Salvan, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Roduit, Michel Eric, de Leytron, à Martigny-Combe, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec un membre;
Maret, Marianne, de Val de Bagnes, à Troistorrents, vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec un membre;
Lovay, Anne Fabienne, de Martigny-Combe, à Martigny, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Métrailler-Trombert, Françoise, de Val-d'Illiez, à Collombey-Muraz, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente.
Numero di pubblicazione: HR02-1005207723, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation l'EssentiElles, précédemment à Collombey-Muraz, CHE-379.452.042, fondation (No. FOSC 53 du 18.03.2019, Publ. 1004590125).
Actes de fondation:
22.03.2021.
Nouveau siège:
Arbaz.
Nouvelle adresse:
c/o Johanne Carron, Route de Prozerbou 63a, 1974 Arbaz.
Nouveau but:
La Fondation a pour but de soutenir, d'accompagner et d'héberger les victimes en situation de violence domestique et par un travail interdisciplinaire en réseau sur tout le territoire du canton du Valais. La Fondation a un caractère d'utilité publique et ne poursuit aucun but lucratif. La Fondation peut gérer une association qui respecte les mêmes buts.
Inscription ou modification de personne(s):
Carron, Johanne, de Fully, à Arbaz, présidente, avec signature collective à deux avec un membre [précédemment: à Sion].
Numero di pubblicazione: 6089068, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation l'EssentiElles, à Collombey-Muraz, CH-621.7.006.802-0, c/o Jenny Brochellaz Xu, Chemin de la Citadelle 37, 1893 Muraz (Collombey), fondation (nouvelle inscription).
Date des actes constitutifs:
16.03.2011.
But:
soutenir, accompagner et héberger les victimes en situation de violence conjugale et cela par un travail interdisciplinaire en réseau sur tout le territoire du canton du Valais.
Organisation:
conseil de fondation de 3 à 5 membres, éventuellement 1 gérant et, cas échéant, organe de révision.
Personne(s) inscrite(s):
Carron, Johanne, de Fully, à Sion, présidente, avec signature collective à deux avec un membre;
Debons, Julien, de Savièse, à Vétroz, vice-président, avec signature collective à deux avec un membre;
Brochellaz Xu, Jenny, de Fully, à Collombey-Muraz, secrétaire et membre, avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président;
Gay Bourban, Virginie, de Salvan, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président;
Bourgeois, Yasmine, de Bovernier, à Sion, membre, avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président;
Fiduciaire Bender SA (CH-621.3.000.102-9), à Martigny, organe de révision.