Informazioni su Enzo Caputo
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Enzo Caputo
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4337090, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
H & K International AG, bisher in Zürich, CH-020.3.029.664-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2006, S. 15, Publ. 3292720).
Statutenänderung:
19.12.2007.
Sitz neu:
Rüschlikon.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 69, 8803 Rüschlikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caputo, Enzo, italienischer Staatsangehöriger, in Galgenen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clauss, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
LUGAFID SA, in Rüschlikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagen, Dr. Walter, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
ABC Treuhand AG, in Thalwil (CH-320.3.018.613-7), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3860406, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arcano AG, in Zürich, CH-400.3.927.117-5, Unternehmensberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2006, S. 21, Publ. 3294906).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caputo, Enzo, italienischer Staatsangehöriger, in Galgenen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3548348, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV), in Zürich, CH-020.6.900.610-0, Verein (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2005, S. 19, Publ. 2710246).
Statutenänderung:
1.01.2006.
Zweck neu:
Der Verein soll die Interessen seiner Mitglieder wahren, insbesondere durch: Vertretung der Verbandsmitglieder auf nationaler und internationaler Ebene;
Festigung des Rufes und der Position der unabhängigen Vermögensverwalter auf dem Finanzplatz Schweiz sowie auf internationaler Ebene;
Zusammenarbeit mit Behörden und Wirtschaftsgruppen zwecks Erarbeitung neuer Regeln für die Ausübung des Berufes;
Das Zusammenstellen von Daten und Informationen über den Berufsstand, den Verband und seine Mitglieder, um diese in der Öffentlichkeit, bei Behörden und Wirtschaftsgruppen richtig vertreten zu können;
Aus- und Weiterbildung der Mitglieder und ihrer Mitarbeiter;
Unterstützung der Mitglieder in beruflichen sowie damit zusammenhängenden Fragen;
Organisation von Zusammenkünften zwecks Informations- und Erfahrungsaustausch sowie zur Förderung des Verbandsgedankens.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pittet, Jean-Claude, von Vuisternens-devant-Romont, in Nyon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caputo, Enzo, italienischer Staatsangehöriger, in Galgenen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gada, Michel, von Giubiasco, in Nyon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pavoncello, Serge, von Genève, in Plan-les-Ouates, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stamm, Philipp, von Schleitheim und Thayngen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.