Informazioni su Risch Capatt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Risch Capatt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5059600, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Sennereigenossenschaft Trin, in Trin, CH-350.5.000.450-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2005, S. 10, Publ. 2666592).
Firma neu:
Sennereigenossenschaft Trin in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.03.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casty, Roman, von Trin, in Trin, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Capatt, Risch, von Trin, in Trin, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar];
Telli, Hans Jakob, von Trin, in Trin Mulin (Trin), Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied].
Numero di pubblicazione: 2666592, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Sennereigenossenschaft Trin, in Trin, CH-350.5.000.450-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.1996, S. 7858).
Statutenänderung:
20.04.2000.
Domizil neu:
c/o Roman Casty, 7014 Trin.
Zweck neu:
Bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Kuhmilch sowie Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder durch Veranstaltungen von Vorträgen und Kursen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht. [bisher: Haftung: Persönliche und solidarische Haftung der Mitglieder sowie statuarisch umschriebene unbeschränkte Nachschusspflicht.]. [Weitere Änderungen der Statuten betreffen keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casty, Remo, von Trin, in Trin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Joh. Georg, von Trin, in Trin, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Telli-Reich, Hans, von Trin, in Trin, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erni-Ambühl, Emil, von Trin, in Trin, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casty, Roman, von Trin, in Trin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Capatt, Risch, von Trin, in Trin, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Telli, Hans Jakob, von Trin, in Trin Mulin (Trin), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.