Informazioni su Urs Bussmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Urs Bussmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2164765, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
B-Invest GmbH, in Reinach BL, CHE-109.883.370, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2013, Publ. 7024576).
Statutenänderung:
18.05.2015.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Klusstrasse 26, 4142 Münchenstein.
Zweck neu:
Abwicklung von Finanz-, Versicherungs- und Investitionsgeschäften sowie das Management von Projekten;
kann auch Grundstücke erwerben, Verwaltung und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen und überhaupt alle kaufmännischen und finanziellen Transaktionen durchführen, sei es auf eigene oder auf fremde Rechnung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birri, Roland, von Muttenz, in Bubendorf, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Brand, Elisabeth, von Trachselwald und Muri AG, in Oberwil BL, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Märki, Stefan, von Rüfenach, in Therwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00;
Scarpatetti, Reto, von Cunter, in Riehen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bussmann, Urs, von Schübelbach, in Bättwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 169 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Fries, Paul, von Triengen, in Oltingue (FR), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 3'000.00];
Bussmann, Kevin, von Schübelbach, in Itingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4409776, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung für krebskranke Kinder, Regio Basiliensis, in Basel, CH-270.7.000.332-8, Stiftung (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2008, S. 7, Publ. 4395620).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bussmann, Urs, von Schübelbach, in Bättwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3419702, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung für krebskranke Kinder, Regio Basiliensis, in Basel, CH-270.7.000.332-8, Stiftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2006, S. 5, Publ. 3347054).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bussmann, Urs, von Schübelbach, in Bättwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sandmeier, Dr. Heinrich, von Fahrwangen, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.