Informazioni su Martin Burri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Burri
Ultimi comunicati FUSC: Martin Burri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005426015, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Krebs Elektro AG, in Toffen, CHE-111.739.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2014, S.0, Publ. 1646925).
Firma neu:
Krebs Elektro AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.03.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Martin, von Rüschegg, in Oppligen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1646925, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Krebs Elektro AG, in Toffen, CHE-111.739.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2011, Publ. 6447452).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krebs, Kurt, von Gerzensee, in Toffen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Krebs-Krebs, Verena, von Gerzensee, in Toffen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bieri und Partner AG Treuhand Revisionen Recht (CH-035.4.031.814-7), in Kehrsatz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Martin, von Rüschegg, in Oppligen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Blaser Treuhand AG (CHE-191.403.349), in Köniz, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6864856, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
CREA Energy AG, in Stettlen, CH-036.3.050.985-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 06.07.2012, Publ. 6756162).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Martin, von Rüschegg, in Oppligen, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.