Informazioni su Heinz Burri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Burri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2913783, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pferdeversicherungs-Genossenschaft Schwarzenburg, in Schwarzenburg, CHE-100.524.114, Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2012, Publ. 6696664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Daniel, von Trub, in Guggisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Heinz, von Rüschegg, in Rüschegg Gambach (Rüschegg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
König, Beat Dr., von Stettlen, in Schwarzenburg (Wahlern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hostettler, Karl, von Schwarzenburg, in Rüschegg Gambach (Rüschegg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aebischer, Monika, von Guggisberg, in Guggisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koller, Albert Dr., von Appenzell, in Schwarzenburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Glaus, Armin, von Schwarzenburg, in Schwarzenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zbinden, Marianne, von Rüschegg, in Rüschegg Gambach (Rüschegg), Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 6318734, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pferdeversicherungs-Genossenschaft Schwarzenburg, in Wahlern, CH-035.5.007.615-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2006, S. 2, Publ. 3614936).
Statutenänderung:
08.04.2010.
Sitz neu:
Schwarzenburg.
Domizil neu:
c/o Christine Ulrich, Sonnenrain 11, 3150 Schwarzenburg.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Publikationsorgan neu: SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch schriftliche Zustellung oder durch Publikation im Anzeiger für den Amtsbezirk Schwarzenburg. Gemäss Erklärung vom 18.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwahlen, Markus, von Rüschegg, in Sangernboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulrich-Krenger, Christine, von Rüschegg, in Schwarzenburg, Mitglied und Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsident oder dem Vizepräsident [bisher: Verwalterin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsident oder dem Vizepräsident];
Burri, Heinz, von Rüschegg, in Gambach (Rüschegg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.