Informazioni su Andreas Burkhard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Burkhard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1788825, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Stiftung Lilienberg Unternehmerforum, in Ermatingen, CHE-101.724.704, Stiftung (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, Publ. 1738545).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhard, Andreas, von Sumiswald, in Ermatingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4168434, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Stiftung Lilienberg, in Ermatingen, CH-440.7.000.111-3, Förderung kultureller und sozialer Bestrebungen, insbesondere im Bodenseeraum, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2002, S. 11, Publ. 624364).
Urkundenänderung:
1.10.2007.
Name neu:
Stiftung Lilienberg Unternehmerforum.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voillat, Dr. André, von Dürnten und Lugnez, in Rüti ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bösch, Margrit, von Herrliberg und Zürich, in Herrliberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Burkhard, Andreas, von Sumiswald, in Ermatingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grüner, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Konstanz (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Rothenbühler, Verena, von Lützelflüh, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ulrich, Heidi, von Winterthur, in Hörhausen (Homburg), mit Kollektivprokura zu zweien;
Trigema AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4139972, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Lilienberg Unternehmerforum, in Ermatingen, CH-440.3.000.782-4, Betrieb eines Unternehmerforums im Sinn eines Begegnungs- und Schulungszentrums auf dem 'Lilienberg' in Ermatingen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2002, S. 10, Publ. 403340).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 12.09.2007 Aktiven von CHF 1'183'491.25 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 540'861.77 auf die Stiftung Lilienberg, in Ermatingen (CH-440.7.000111-3).
Gegenleistung:
CHF 642'629.48.
Firma neu:
Lilienberg Unternehmerforum in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.09.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rau-Reist, Susanne, von Bülach, in Ermatingen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reist, Walter, von Hinwil und Sumiswald, in Hinwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhard, Andreas, von Sumiswald, in Ermatingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Knecht, Wilhelm, von Böbikon, in Habsburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Merz, Bruno, von Amlikon-Bissegg, in Bissegg (Amlikon-Bissegg), mit Kollektivprokura zu zweien;
Rothenbühler, Verena, von Lützelflüh, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schaer, Ernst, von Birwinken, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schuler, Roland, von Wetzikon, in Ermatingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ulrich, Heidi, von Winterthur, in Hörhausen (Homburg), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rau-Reist, Gerd, von Bülach, in Ermatingen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].