Informazioni su David Burgener
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: David Burgener
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5991438, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Konsumgenossenschaft Visperterminen, in Visperterminen, CH-600.5.000.392-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2007, S. 16, Publ. 4164630).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Ernst, von Visperterminen, in Visperterminen, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Burgener, David, von Visperterminen, in Visperterminen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Donald, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Candid, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vomsattel, Romeo, von Visperterminen, in Visperterminen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vomsattel, Erwin, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoffel, David, von Visperterminen, in Visperterminen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoffel, Peter-Marie, von Visperterminen, in Visperterminen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burgener, Andreas, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Alex, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoffel, Sebastian, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzmann-Stoffel, Beatrice, von Visperterminen, in Visperterminen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: 4164630, Ufficio del registro di commercio Vallese
Konsumgenossenschaft Visperterminen, in Visperterminen, CH-600.5.000.392-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 146 vom 28.07.2000, S. 5186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Angelo, von Visperterminen, in Visperterminen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burgener, Rinaldo, von Visperterminen, in Visperterminen, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heinzmann, Klaus, von Visperterminen, in Visperterminen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzmann, Egon, von Visperterminen, in Visperterminen, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stoffel, Pirmin, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener, David, von Visperterminen, in Visperterminen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Donald, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Candid, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vomsattel, Romeo, von Visperterminen, in Visperterminen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vomsattel, Erwin, von Visperterminen, in Visperterminen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1133982, Ufficio del registro di commercio Vallese
Berichtigung des im SHAB Nr. 148 vom 06.08.2003, S. 13, publizierten TB-Eintrags Nr. 697 vom 30.07.2003. comAlpin AG, in Brig-Glis, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 06.08.2003, S. 13, Publ. 1117522).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener, David, von Visperterminen, in Visperterminen, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Präsident des Verwaltungsrates];
Kreuzer, Bruno, von Oberwald, in Brig-Glis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Sekretär des Verwaltungsrates].