Informazioni su Yves Raymond Louis Burban
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yves Raymond Louis Burban
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6186870, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Gewa Chur AG, bisher in Chur, CH-350.3.006.355-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2008, S. 9, Publ. 4674536).
Gründungsstatuten:
30.06.1998.
Statutenänderung:
28.04.2011.
Firma neu:
Restoration Furniture Hotel-Appartment AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o DD Immo Service Plus GmbH, Baarerstrasse 75, 6300 Zug.
Zweck neu:
Vertrieb und Produktion von sowie Handel mit Waren aller Art für die Hotelindustrie im In- und Ausland und Ausrüstung von Hotels als Totalunternehmerin;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Telegramm oder E-Mail an die im Aktienbuch vermerkte Adresse.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher);
[Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peng, Rätus, von Vals, in Zizers, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burban, Yves Raymond Louis, französischer Staatsangehöriger, in Richelieu (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Balmelli, René, von Neuchâtel, in St-Blaise, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.