Informazioni su Jean Bugna
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean Bugna
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2405901, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Association de la piscine de Monthey, à Monthey, CHE-104.063.419, association (No. FOSC 40 du 27.02.2012, Publ. 6569630).
Modification des statuts:
27.07.2015.
Nouvelle adresse:
c/o Charly Orlando, Ruelle des Anges 3, Case postale 1210, 1870 Monthey. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bugna, Jean, de Hasle bei Burgdorf, à Monthey, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Orlando, Carlo, dit Charly, de Massongex et Monthey, à Troistorrents, président, avec signature collective à deux [précédemment: Orlando, Charles, de Massongex, à Monthey, vice-président et secrétaire avec signature collective à deux];
Nanchen Fernandez, Catherine Virginia, de Monthey, à Monthey, vice-présidente, avec signature collective à deux avec le président;
Mudry, Gilbert, de Lens, à Monthey, caissier, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: caissier avec signature collective à deux];
Clerc, Anne Françoise, de Monthey, à Muraz (Collombey-Muraz), membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président;
Bratschi-Muoth, Dorothea, de Lenk, à Monthey, membre, sans droit de signature;
Saillen, Christian, de Dorénaz, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Tornare, Jean-Marc, de Monthey et Val-de-Charmey, à Monthey, membre, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 1968233, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Bugna Technical SA, à Monthey, CHE-112.122.142, société anonyme (No. FOSC 216 du 07.11.2013, Publ. 1168263).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bugna, Jean, de Hasle bei Burgdorf, à Monthey, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Lauber, Steve, de Adelboden, à Monthey, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: directeur avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 1590671, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Café de la Paix SA, à Monthey, CHE-109.047.600, société anonyme (No. FOSC 113 du 13.06.2008, p. 17, Publ. 4522030).
Nouvelle raison sociale:
Café de la Paix SA en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 16.06.2014.
Adresse de liquidation:
c/o KÜNZLE FIDUCIAIRE ET GERANCE SA, M. Sébastien Morisod, Avenue du Théâtre 20, 1870 Monthey.
Inscription ou modification de personne(s):
Bugna, Jean, de Hasle bei Burgdorf, à Monthey, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président avec signature collective à deux];
Bernard, Frédéric, de Les Agettes, à Monthey, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président avec signature collective à deux];
Marchal, Eric, citoyen belge, à Collombey-Muraz, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux];
Cornut, Thierry, de Vouvry, à Monthey, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux];
Duchoud, Laurent, de Monthey, à Monthey, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux].