Informazioni su Marcel Buff
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Buff
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006020839, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BEACHTUNG AG, in Männedorf, CHE-228.482.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2021, Publ. 1005185613).
Statutenänderung:
24.04.2024.
Firma neu:
Lenox Swiss AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Küsnacht (ZH).
Domizil neu:
Erbstrasse 26, 8700 Küsnacht ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Projektierungs-, Installations- und Supportleistungen in den Bereichen IT, Telekommunikation, EDV-Netzwerke, Solaranlagen sowie Informationsdienstleistungen und den Handel mit Apparaten und Materialien. Nationaler und internationaler Handel mit Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachl, Markus, von Thal, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buff, Marcel, von Zumikon, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006008364, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NOVA POWER AG, in Zumikon, CHE-216.800.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005742501).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buff, Marcel, von Zumikon, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Daniel, von Seewis im Prättigau, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005742501, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NOVA POWER AG, in Zumikon, CHE-216.800.757, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2022, Publ. 1005550031).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buff, Marcel, von Zumikon, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ottiker, Christian, von Maur, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hitz, Daniel, von Seewis im Prättigau, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.