Informazioni su Dr. Maurus Benno Büsser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Maurus Benno Büsser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006054302, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Limmattalbahn AG, in Dietikon, CHE-115.711.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2024, Publ. 1005937380).
Statutenänderung:
31.05.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egloff, Hans, von Aesch ZH, in Aesch ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adelsbach, Matthias, von Aarau, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobel, Roland, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Issler, Daniel, von Davos, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Büsser, Dr. Maurus Benno, von Zürich, in Staufen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Miller, Fredi Rolf, von Schlieren, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshard, Stefan Olivier, von Zürich, in Oberlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005790184, Ufficio del registro di commercio Argovia
Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG, in Rheinfelden, CHE-101.143.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2023, Publ. 1005648732).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breuer, Dr. Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Marl (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Büsser, Maurus, von Zürich und Schänis, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Dr. Hubert, von Wohlenschwil, in Habsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gautschi, David, von Reinach (AG), in Leutwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritter, Marc, von Zürich, in Zetzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6238186, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt AG, in Rheinfelden, CH-400.3.904.154-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2011, S. 0, Publ. 6074526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albrecht, Raoul, von Riederalp, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baader, Caspar, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gollin, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreib, Gottfried, deutscher Staatsangehöriger, in Eislingen (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Büsser, Maurus, von Zürich und Schänis, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eckerle, Claus Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Willstätt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schibli, Daniel, von Neuenhof und Wettingen, in Neuenhof, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.