Informazioni su Marcel Buess
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Buess
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6632558, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Personalvorsorgestiftung der Glanzmann-Gruppe, in Basel, CH-270.7.000.737-6, Stiftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 8, Publ. 5494090).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Glanzmann-Gruppe in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 22.02.2012 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glanzmann, Rolf, von Flühli, in Zofingen, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bendel, Urs, von Arlesheim, in Dornach, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buess, Marcel, von Buus, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hufschmid, Hans-Rudolf, von Basel und Diegten, in Therwil, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jaggi, Erika, von Thierachern, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Torpy, Wilfred, von Solothurn, in Birsfelden, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6509062, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Glanzmann AG, Bauunternehmung, in Birsfelden, CH-270.3.013.827-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2011, S. 0, Publ. 6268170).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bendel, Urs, von Arlesheim, in Dornach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Buess, Marcel, von Buus, in Riehen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ruf, Peter, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Thürkauf, Roland, von Oberwil BL, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5198866, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Personalvorsorgestiftung der Glanzmann-Gruppe, in Basel, CH-270.7.000.737-6, Stiftung (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 9, Publ. 5161158).
Domizil neu:
Centralbahnstr. 7, 4051 Basel.
Postadresse neu:
Postfach, 4010 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Josef, von Pratteln, in Nuglar, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buess, Marcel, von Buus, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.