Informazioni su Hans Bürkli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Bürkli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005153621, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
bsp Ingenieure + Planer AG, in Küssnacht (SZ), CHE-106.846.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, S.0, Publ. 7048472).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürkli, Hans, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baggenstos, Marc, von Gersau, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-426.842.563), in Altdorf (UR), Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-120.9.000.464-3)].
Zweigniederlassung neu:
Meggen (CHE-322.946.186) [bisher: Meggen LU]. Erlenbach (ZH) (CHE-222.366.249) [bisher: Erlenbach ZH]. Andermatt (CHE-289.988.734).
Numero di pubblicazione: HR02-1004962259, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
bsp Ingenieure + Planer AG, Zweigniederlassung Meggen, in Meggen, CHE-322.946.186, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 146 vom 28.07.2000, S.5176).
Hauptsitz in:
Küssnacht (SZ).
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV.].
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-106.846.214.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Datum Handelsregistereintragung Hauptsitz wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV gestrichen.] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 25.04.2000].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Die Zeichnungsberechtigten werden infolge Art. 110 HRegV gestrichen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger, Urs, von Koppigen, in Küssnacht am Rigi, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schnider, Heinz, von Flühli, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bürkli, Hans, von Meggen, in Meggen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7048472, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
bsp Ingenieure + Planer AG, in Küssnacht SZ, CH-130.0.011.247-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2010, S. 17, Publ. 5695540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger, Urs, von Koppigen, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürkli, Hans, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.