Informazioni su Robert Bühler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Robert Bühler
Ultimi comunicati FUSC: Robert Bühler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3062493, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Buehler Expert Advisors GmbH(Buehler Expert Advisors S.à.r.l.) (Buehler Expert Advisors S.a.g.l.) (Buehler Expert Advisors Ltd liab. Co), in Freienstein-Teufen, CHE-394.777.155, Summerhaldestrasse 40, 8427 Freienstein, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.09.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von natürlichen und juristischen Personen im Bereich strategischer und operativer Fragestellungen, die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang im In- und Ausland und den Handel mit Waren aller Art. Zudem bezweckt sie den Erwerb, die Verwaltung und den Handel mit Immaterialgüterrechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bühler, Robert, von Winterthur, in Freienstein-Teufen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bühler, Anneliese Silvia Maria, von Winterthur, in Freienstein-Teufen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 1435967, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AllUpCom GmbH, in Zug, CHE-285.937.850, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2012, Publ. 6899382).
Statutenänderung:
19.03.2014.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
c/o Znetwork Consulting GmbH, Eichrüti 21A, 6333 Hünenberg See.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Robert, von Winterthur, in Freienstein-Teufen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Znetwork Consulting GmbH (CHE-241.218.046), in Hünenberg, Gesellschafterin, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Müller, Catherine, von Ormalingen, in Füllinsdorf, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6899382, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AllUpCom GmbH, in Zug, CH-170.4.011.473-2, Baarerstrasse 55, 6304 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.10.2012.
Zweck:
Import- und Exportgeschäfte mit IT-Produkten sowie mit Waren jedweder Art;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen und Gesellschaftsanteilen;
ferner Handelsgeschäfte aller Art auf eigene oder fremde Rechnung, Übernahme von Vertretungen, An- und Verkauf von in- und ausländischen Wertpapieren auf eigene Rechnung sowie Abwicklung von Treuhand-Geschäften;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 09.10.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bühler, Robert, von Winterthur, in Freienstein-Teufen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.