Informazioni su Werner Büchi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Büchi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005080446, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Mabag AG, in Winterthur, CHE-106.003.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2019, Publ. 1004727091).
Statutenänderung:
14.01.2021.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchi, Werner, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Rolf Peter, von Appenzell, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer Meyer, Juliette Nicole, von Eglisau, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5962302, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Mabag AG, bisher in Bichelsee-Balterswil, CH-440.3.002.015-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2010, S. 15, Publ. 5886358).
Statutenänderung:
01.12.2010.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Stationsstrasse 20, 8406 Winterthur.
Postadresse neu:
[Die Postadresse ist aufgehoben worden.].
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Hoch- und Tiefbauten sowie den Betrieb eines Baggerunternehmens. Sie kann Grundstücke kaufen, verwalten und verkaufen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Rechte, Patente und Lizenzen erwerben oder veräussern, Zweigniederlassungen errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Falls dem Verwaltungsrat Aktionäre oder deren Adressen nicht bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorsieht, können Mitteilungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) erfolgen, welches offizielles Publikationsorgan der Gesellschaft ist.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Robert, von Rothrist, in Oberägeri, Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Büchi, Werner, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Tobler, Walter, von Hemberg, in Lindau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Treucontrol AG (CH-170.3.018.061-6), in Steinhausen, Revisionsstelle (wie bisher).
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden: Winterthur] [bisher: Winterthur].
Numero di pubblicazione: 5743388, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Mabag AG, in Bichelsee-Balterswil, CH-440.3.002.015-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2010, S. 21, Publ. 5691808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beerli, Max, von Bichelsee-Balterswil, in Wil SG, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Robert, von Rothrist, in Alosen (Oberägeri), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Büchi, Werner, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Tobler, Walter, von Hemberg, in Lindau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.