Informazioni su Werner Bucher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Werner Bucher
Ultimi comunicati FUSC: Werner Bucher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004710064, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
B & T Bucher und Team GmbH, in Sins, CHE-107.431.086, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2009, S.1, Publ. 4957322).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Werner, von Sins, in Steinhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Sins, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bucher, Eric, von Sins, in Wattwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
B & T Bucher und Team GmbH, in S i n s , Reparaturwerkstatt für Personenwagen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 28.12.1999, S. 8805).
Statutenänderung:
26.10.2000.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hardmeier, Marc, von Zumikon, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Werner, von Sins, in Sins, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.-].
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
B & T, Bucher und Truttmann GmbH, in S i n s, Reparaturwerkstatt für Personenwagen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.1999, S. 6457).
Statutenänderung:
9.12.1999.
Firma neu:
B & T Bucher und Team GmbH.
Domizil neu:
c/o Werner Bucher, Unterdorf 225, 5645 Aettenschwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truttmann, Franz, von Seedorf UR, in Küssnacht am Rigi, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Werner, von Sins, in Sins, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.- [bisher: mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-];
Hardmeier, Marc, von Zumikon, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-.