Informazioni su Walter Bucher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Walter Bucher
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Bucher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005417774, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung akku Emmen, in Emmen, CHE-114.030.479, Stiftung (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2021, Publ. 1005088135).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Dr. Thomas, von Emmen und Sursee, in Emmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liembd, Peter, von Kriens, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüfenacht, Hans Rudolf, von Emmen, in Hergiswil NW, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bühlmann, Isolde, von Emmen, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühlmann, Karl, von Emmen, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aakti, Brahim, von Emmen, in Emmen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Barbana, Thomas, von Emmen, in Emmen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bucher, Walter, von Buttisholz, in Rothenburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Holzer Müller, Prof. Dr. Jacqueline Elisabeth, von Brig-Glis, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Malito, Ivan, von Emmen, in Emmen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Jürg Hans, von Emmen, in Emmen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004666127, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Videofilm Luzern GmbH, in Luzern, CHE-110.114.025, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2008, S.12, Publ. 4741382).
Firma neu:
Videofilm Luzern GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 27.06.2019 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Walter Bucher, Usserhus 2, 6023 Rothenburg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Walter, von Buttisholz, in Rothenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 24'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 39'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2980809, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Stiftung akku Emmen, in Emmen, CHE-114.030.479, Stiftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2014, Publ. 1819877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Anna Elisabeth, genannt Annelis, von Emmen, in Emmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steger, Traugott, von Emmen, in Emmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dittli, Nikolai, von Gurtnellen, in Emmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Fritz, von Luzern, in Meggen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Walter, von Buttisholz, in Rothenburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.