Informazioni su Lukas Andreas Brunner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Lukas Andreas Brunner
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Andreas Brunner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004759139, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LP Ingenieure AG, in Bern, CHE-105.975.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4314023).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sansoni, Marino, von Aeschi (SO), in Meikirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brunner, Lukas Andreas, von Wattwil, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Dominique Christian, von Goms, in Brig (Brig-Glis), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Tobias, von Nürensdorf, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004755240, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sanmatec AG, in Bern, CHE-481.943.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2017, Publ. 3549347).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sansoni, Marino, von Aeschi (SO), in Meikirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Dominique Christian, von Goms, in Brig (Brig-Glis), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Lukas Andreas, von Wattwil, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Tobias, von Nürensdorf, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004591606, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
NAVIA AG, in Wohlen bei Bern, CHE-283.998.007, c/o Lukas Andreas Brunner, Ambühl 26, 3043 Uettligen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.03.2019.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Projektentwicklungen, Generalplanungen, Bauherrenvertretungs-, Bauherrenberatungs- und Bauherrenunterstützungsleistungen sowie sämtliche Dienstleistungen zur Planung, Ausschreibung und Realisierung von Bauten aller Art im Hoch-und Tiefbau. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre schriftlich, mit physischer oder elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.01.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Andres, Martin, von Berken, in Oberhofen am Thunersee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Lukas Andreas, von Wattwil, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steffen, Dominique Christian, von Goms, in Brig (Brig-Glis), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.