Informazioni su Jolanda Brunner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jolanda Brunner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005417773, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Solunatex GmbH, in Ebikon, CHE-105.031.971, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276342).
Firma neu:
Solunatex GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Jolanda Brunner, Hofmattstrasse 7, 6030 Ebikon Liquidationsadresse. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 23.02.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Jolanda, von Ebikon, in Ebikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Schaffner, Kathy, von Böztal, in Turgi, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: von Effingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3677564, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
HT Retex GmbH, bisher in Dierikon, CH-100.4.022.254-8, Handel mit Waren aller Art sowie Ausführung von Sachtransporten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 17.02.1999, S. 1093).
Statutenänderung:
28.11.2006.
Firma neu:
Solunatex GmbH.
Sitz neu:
Ebikon.
Domizil neu:
Zentralstrasse 12, 6030 Ebikon.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Textilien und Accessoirs;
Beteiligungen;
Erwerb von Liegenschaften. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffner, Hansruedi, von Effingen, in Dierikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Jolanda, von Ebikon, in Ebikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.