Informazioni su Gérald Brunner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gérald Brunner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005575758, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerischer Ziegenzuchtverband (SZZV) Genossenschaft, in Zollikofen, CHE-102.415.654, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971644).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Gérald, von Bettwil, in Lignières, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Jakob, von Oberlangenegg, in Süderen (Wachseldorn), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niederberger, Paul, von Dallenwil, in Dallenwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zufferey, Christian, von Chalais, in Mörel (Mörel-Filet), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herren, Ursula, von Mühleberg, in Rüplisried (Mühleberg), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfenninger-Zemp, Andrea Christine, von Schüpfheim, in Bäretswil, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zemp, Andrea Christine];
Balmer, Stèphane Daniel, von Mühleberg, in Courcelon (Courroux), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gisler, Valentin Franz, genannt Valo, von Bürglen (UR), in Bürglen UR, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, John, von Grindelwald, in Lütschental, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herren, Thomas Dr., von Murten, in Habsburg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004839925, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Beratungs- und Gesundheitsdienst für Kleinwiederkäuer BGK-Genossenschaft, in Niederönz, CHE-107.407.923, Genossenschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017, Publ. 3872663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Gérald, von Bettwil, in Lignières, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax Frei, Beatrice, von Seeberg, in Tschingel ob Gunten (Sigriswil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4007891, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizerischer Ziegenzuchtverband (SZZV) Genossenschaft, in Bern, CHE-102.415.654, Genossenschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2016, Publ. 3206445).
Statutenänderung:
09.03.2013.
Sitz neu:
Zollikofen.
Domizil neu:
Schützenstrasse 10, 3052 Zollikofen.
Zweck neu:
Der Verband ist verantwortlich für die schweizerische Ziegenzucht und fördert deren Wirtschaftlichkeit.
Hauptaufgaben:
Führung des Herdebuches als vom Bund anerkannte Zuchtorganisation gemäss Tierzuchtverordnung vom 31.10.2012.
Durchführung von Leistungsprüfungen:
Milchleistungsprüfung, Aufzuchtleistungsprüfung, Exterieurbeurteilung, Zuchtfamilien, Zuchtwertschätzung und weitere. Wahrung der Interessen der schweizerischen Ziegenzucht im In- und Ausland. Förderung der Haltung, Zucht und Gesundheit der Ziegen, sowie des Absatzes von Zucht- und Nutztieren und deren Produkten. Erhaltung und Förderung von gefährdeten Schweizer Ziegenrassen. Organisation von Kursen und Vorträgen, sowie regelmässige Information der Züchterschaft. Zusammenarbeit mit anderen Organisationen.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellerhals, Anton, von Hägendorf, in Himmelried, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tami, Athos, von Malvaglia, in Malvaglia (Serravalle), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenk, Josef, von Mosnang, in Dreien (Mosnang), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Loepthien Treuhand AG (CHE-115.459.603), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Andreas, von Davos, in Landquart, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: unbekannte Staatsangehörigkeit, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Läderach, Fritz, von Worb, in Worb, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Amstutz, Samuel, von Sigriswil, in Schwanden (Sigriswil), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brunner, Gérald, von Bettwil, in Lignières, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Diethelm, Pius Ludwig, von Schübelbach, in Schübelbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geissmann, Stefan, von Hägglingen, in Untervaz Bahnhof (Untervaz), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Untervaz Bahnhof (Trimmis), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gerber, Jakob, von Oberlangenegg, in Süderen (Wachseldorn), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hagmann, Bruno, von Sennwald, in Sax (Sennwald), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hodel, Thomas, von Schötz, in Schötz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Niederberger, Paul, von Dallenwil, in Dallenwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schaub, Hans Ulrich, von Buus, in Bottenwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlunegger, Pierre, von La Chaux-de-Fonds, in Forel (Lavaux), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zellweger, Walter, von Trogen, in Urnäsch, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zemp, Andrea Christine, von Schüpfheim, in Bäretswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zufferey, Christian, von Chalais, in Mörel (Mörel-Filet), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Loepthien Maeder Treuhand AG (CHE-288.420.661), in Ittigen, Revisionsstelle.