Informazioni su Fritz Brunner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fritz Brunner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3535729, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
FB Mutual GmbH, in Basel, CHE-109.684.907, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, Publ. 5716966).
Firma neu:
FB Mutual GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.05.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Fritz, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Brunner, Maria-Theresa, von Basel, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1027631, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
EC-Reinsurance Consulting AG, in Basel, CH-020.3.907.298-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2008, S. 5, Publ. 4519670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Fritz, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2844440, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Dona Re AG, bisher in Zug, CH-170.3.025.181-8, Rückversicherungsdeckungen für Gesellschaften, die zur niederländischen Donatus Onderlinge Verzekering Maatschappij UA in Rosmalen gehören usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2005, S. 20, Publ.Nr. 2771302).
Statutenänderung:
11.05.2005.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Leimenstr. 54, 4051 Basel.
Zweck:
Abschluss von Rückversicherungsdeckungen für Gesellschaften, die zur niederländischen Donatus Onderlinge Verzekering Maatschappij UA in Rosmalen gehören oder mit ihr verbunden sind. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Zutphen, Louis H.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Geffen (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Reichmuth, Albin, von Oberiberg, in Rapperswil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Rohrer, Dr. Hans J., von Zürich und Krauchthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Brunner, Fritz, von Basel, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].