Informazioni su Daniel Brunner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Brunner
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Brunner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006051985, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
DocBeauty Solutions GmbH, in Bern, CHE-418.622.976, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 05.04.2024, Publ. 1006001644).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kangarlou, Keyvan, deutscher Staatsangehöriger, in Ittigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 129 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balkan, Banu, von Winterthur, in Ittigen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 129 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Brunner, Daniel, von Olten, in Lugnorre (Mont-Vully), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Wenger, Aram Manuel, von Baltschieder, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1006001644, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
TradeMe GMBH, in Ittigen, CHE-418.622.976, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2015, S.0, Publ. 2075135).
Statutenänderung:
05.03.2024.
Firma neu:
DocBeauty Solutions GmbH.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Murtenstrasse 141A, 3008 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen im Bereich Webdesign und Informatik Dienstleistungen, Marketing sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kangarlou, Keyvan, deutscher Staatsangehöriger, in Ittigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 129 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Brunner, Daniel, von Olten, in Lugnorre (Mont-Vully), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wenger, Aram Manuel, von Baltschieder, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005903547, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Marti Gesamtleistungen AG, in Bern, CHE-103.944.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2023, Publ. 1005859881).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Daniel, von Olten, in Lugnorre (Mont-Vully), mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2;
Gassmann, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2.