Informazioni su Michel Brun
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Michel Brun
Ultimi comunicati FUSC: Michel Brun
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004912623, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Durag AG, in Däniken, CHE-106.930.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4049971).
Statutenänderung:
03.06.2020.
Firma neu:
Durag Betrieb AG.
Zweck neu:
An- und Verkauf, Handel mit, Vermittlung, Vermietung und Verwaltung von Immobilien aller Art sowie Planung, Herstellung von und Handel mit Roh-, Halb- und Fertigprodukten aller Art im Bereich der Baubranche. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige Unternehmungen erwerben oder errichten, alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder durch E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Michel, von Entlebuch, in Däniken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3207059, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Brun GmbH, in Däniken, CHE-103.290.585, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, Publ. 5284088).
Statutenänderung:
29.08.2016.
Firma neu:
Brun Däniken GmbH.
Zweck neu:
Bauberatungen, Ausführung spezieller Verputz- und Beschichtungsarbeiten an Fassaden, Wänden, Decken und Böden, Erwerb, Halten, Verwaltung, Vermietung und Vermittlung sowie Veräusserung von Grundstücken, Liegenschaften und anderen Vermögenswerten. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Telefax oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Manuela, von Entlebuch, in Gretzenbach, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Däniken, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Brun, Michel, von Entlebuch, in Däniken, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Niedergösgen, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Brun, Anton, von Entlebuch, in Pfaffnau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rickenbach (LU)].
Numero di pubblicazione: 1823443, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Durag AG, in Däniken, CHE-106.930.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2011, Publ. 6467194).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Michel, von Entlebuch, in Däniken, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwaller, Olga, von Zuchwil, in Oberkulm, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.