Informazioni su Urban Brütsch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Urban Brütsch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005480014, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Interkantonale Försterschule Maienfeld, in Maienfeld, CHE-107.869.229, Stiftung (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005033628).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissmann, Patrick, von Hägglingen, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nigg, Heinz, von Buchs SG, in Buchs SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Bruno, von Ramsen, in Schaffhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jäger, Beat, von Pfäfers, in Vättis (Pfäfers), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brütsch, Urban, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei, Maurus, von Celerina/Schlarigna, in Glarus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fritsche, Beat, von Appenzell, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Philipp, Beat, von Untervaz, in Untervaz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005120230, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
WaldSchweiz - Verband der Waldeigentümer, in Solothurn, CHE-106.412.028, Verein (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861449).
Statutenänderung:
18.09.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morier, Alain, von Château-d'Oex, in Affoltern am Albis, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brütsch, Urban, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manser, Rolf, von Appenzell, in Fraubrunnen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Camin, Paolo, von Centovalli, in Neuchâtel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004962576, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Holzmarkt Ostschweiz AG, in Neckertal, CHE-114.601.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2016, S.0, Publ. 3099331).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brütsch, Urban, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Urs, von Appenzell, in Hefenhausen (Wäldi), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.