Informazioni su Zoja Brülisauer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Zoja Brülisauer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6043582, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Wohngenossenschaft Lettenhof, in Basel, CH-270.5.000.271-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2008, S. 7, Publ. 4638866).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Stephan, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brülisauer, Zoja, von Appenzell, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Marcel, von Luzein, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Fabian, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4638866, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Wohngenossenschaft Lettenhof, in Basel, CH-270.5.000.271-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2005, S. 6, Publ. 3101550).
Statutenänderung:
21.05.2008.
Zweck neu:
Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, ihren Mitgliedern gesunden und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu erhalten. Sie ist bestrebt, Wohnraum für alle Bevölkerungskreise anzubieten, insbesondere für Familien, Ehe- und Konkubinatspaare und Einzelpersonen. Sie fördert das Zusammenleben im Sinne gesamtgesellschaftlicher Verantwortung und gegenseitiger Solidarität.
Anteilscheine neu:
Anteilscheine zu CHF 100.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leber, Ruedy, von Basel, in Basel, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Andreas, von Basel und Bärschwil, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Büren, Dieter, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hug, Stephan, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brülisauer, Zoja, von Appenzell, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
WG-Treuhand AG (CH-270.3.013.963-2), in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2720224, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Larghi & Stula Architekten AG, in Basel, CH-270.3.003.641-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 08.01.2003, S. 5, Publ. 801402).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brülisauer, Zoja, von Appenzell, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.