Informazioni su Markus Brühlmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Brühlmann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Brühlmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005753885, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wäger AG, in Waldkirch, CHE-267.743.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, S.0, Publ. 1004458623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard, Paul, von Holziken, in Engelburg (Gaiserwald), mit Kollektivprokura zu zweien;
Tresch, Thomas, von Silenen, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brühlmann, Markus, von Waldkirch, in Trogen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen];
Keller, Patrik, von Waldkirch, in Bernhardzell (Waldkirch), mit Kollektivprokura zu zweien;
Lengwiler, Pascal, von Muolen, in Waldkirch, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3328919, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wäger + Co., Elektrounternehmen, in Waldkirch, CHE-105.781.782, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2014, Publ. 1417645).
Firma neu:
Wäger + Co. Energy Solutions KMG.
Zweck neu:
Energieberatung, Kontrollaufträge, Handel mit Solarprodukten und Smart Energy Produkten sowie Verwaltung von eigenen Liegenschaften.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brühlmann, Markus, von Amriswil, in St. Gallen, Kommanditär, mit Kollektivprokura zu zweien, mit einer Kommanditsumme von CHF 15'000.00;
Eisenhut, Hans Peter, von Gais, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Kommanditär, mit Kollektivprokura zu zweien, mit einer Kommanditsumme von CHF 15'000.00;
Tresch, Thomas, von Silenen, in Engelburg (Gaiserwald), Kommanditär, mit Kollektivprokura zu zweien, mit einer Kommanditsumme von CHF 15'000.00;
Lienhard, Paul, von Holziken, in Engelburg (Gaiserwald), Kommanditär, mit Einzelprokura, mit einer Kommanditsumme von CHF 15'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wäger, Andrea, von Eschenbach SG, in Waldkirch, Kommanditärin, mit Einzelunterschrift, mit einer Kommanditsumme von CHF 10'000.00.
Numero di pubblicazione: 3230685, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Effectus Beteiligungs AG, in Gossau SG, CHE-267.743.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2012, Publ. 6487554).
Statutenänderung:
06.12.2016.
Firma neu:
Wäger AG.
Sitz neu:
Waldkirch.
Domizil neu:
Oberwaldstrasse 3, 9205 Waldkirch.
Zweck neu:
Ausführung von Stark- und Schwachstrominstallationen, Hochspannungs- und Verteilanlagen, Photovoltaikanlagen sowie Handel mit elektrischen Apparaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 120'000.00].
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'200 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsverbindlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kendlbacher, Christian, von Gams, in Gams, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kendlbacher, Franz, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisenhut, Hans Peter, von Gais, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brühlmann, Markus, von Waldkirch, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wäger, Markus, von Eschenbach SG, in Waldkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tresch, Thomas, von Silenen, in Hauptwil (Hauptwil-Gottshaus), mit Kollektivprokura zu zweien;
Lienhard, Paul, von Holziken, in Engelburg (Gaiserwald), mit Kollektivprokura zu zweien.