Informazioni su Hansueli Brügger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hansueli Brügger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005962145, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Milchgenossenschaft Läufelfingen, in Läufelfingen, CHE-107.790.349, Genossenschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2014, S.0, Publ. 1341391).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Läufelfingen in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse:, c/o Lerch Treuhand AG, Gstaadmattstrasse 5, 4452 Itingen. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.01.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger, Hansueli, von Graben, in Läufelfingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wernli, Hanspeter Ernst, von Thalheim AG, in Läufelfingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buser, Beat, von Eptingen, in Eptingen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch Treuhand AG (CHE-114.942.966), in Itingen, Liquidatorin.
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Milchgenossenschaft Läufelfingen, in Läufelfingen, Bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Verkehrsmilch, Genossenschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2001, S. 751).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strub-Sutter, Peter, von Läufelfingen, in Läufelfingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Hansueli, von Graben, in Läufelfingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kohler, Martin, von Lostorf, in Läufelfingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Milchgenossenschaft Läufelfingen, in L ä u f e l f i n g e n , Bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Verkehrsmilch, Genossenschaft (SHAB Nr. 123 vom 01.07.1997, S. 4571).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti-Küenzi, Karl, von Läufelfingen, in Läufelfingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Ueli, von Huttwil, in Läufelfingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brügger, Hansueli, von Graben, in Läufelfingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.