Informazioni su Dr. Georg Brosi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Georg Brosi
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Georg Brosi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005100883, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Milchgenossenschaft Klosters, in Klosters-Serneus, CHE-104.076.735, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, S.14, Publ. 5079176).
Sitz neu:
Klosters.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brosi, Georg, von Klosters, in Klosters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Klosters-Serneus, in Klosters-Serneus];
Guler, Marco, von Klosters, in Klosters, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Klosters-Serneus, in Klosters-Serneus];
Däscher-Wagner, Willi, von Luzein, in Klosters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Klosters-Serneus];
Minsch-Steiner, Florian, von Klosters, in Klosters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Klosters-Serneus, in Klosters-Serneus];
Müller-Flütsch, Bartli, von Klosters, in Klosters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Klosters-Serneus, in , Monbiel (Klosters-Serneus)]. [Anpassung des Sitzes und der Personenangaben infolge Namensänderung der Gemeinde].
Numero di pubblicazione: 5079176, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Molkerei- und Milchgenossenschaft Klosters, in Klosters-Serneus, CH-350.5.000.322-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.1998, S. 7767).
Statutenänderung:
3.07.2008.
Firma neu:
Milchgenossenschaft Klosters.
Domizil neu:
c/o Georg Brosi, Talerbödenweg 2, 7250 Klosters.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe: die bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Milch, Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder durch Veranstaltungen von Vorträgen und Kursen, rationelle Versorgung von Klosters mit Milch und Milchprodukten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Haftung/Nachschusspflicht:
[Hinweis auf fehlende persönliche Haftung gemäss geltender Praxis gestrichen.], Nachschusspflicht von bis zu CHF 500 pro Mitglied im Falle einer Unterbilanz. [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Pflichten:
Gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter hat ein Eintrittsgeld zu bezahlen, Produzenten CHF 50 und Konsumenten CHF 10.].
Publikationsorgan neu:
SHAB und Bezirksamtsblatt.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Anschlag am Hüttenlokal oder durch Zirkular. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 03.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minsch, Peter, von Klosters, in Klosters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jann-Marugg, Hans-Peter, von Klosters, in Klosters, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebli-Müller, Andres, von Luzein, in Klosters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brosi, Rudolf, von Klosters, in Klosters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brosi-Aliesch, Beni, von Klosters, in Klosters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Florin, Andreas, von Klosters, in Serneus, Gde. Klosters-Serneus, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vetsch, Mathias, von Grabs SG, in Klosters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brosi, Georg, von Klosters-Serneus, in Klosters (Klosters-Serneus), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guler, Marco, von Klosters-Serneus, in Klosters (Klosters-Serneus), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Flütsch, Bartli, von Klosters-Serneus, Monbiel (Klosters-Serneus), Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung;
Däscher-Wagner, Willi, von Luzein, in Serneus (Klosters-Serneus), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Minsch-Steiner, Florian, von Klosters-Serneus, in Klosters (Klosters-Serneus), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4813082, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
PRO BARTGEIER, in Zernez, CH-350.7.000.568-0, Stiftung (SHAB Nr. 69 vom 12.04.1999, S. 2350).
Verwaltungsadresse:
c/o Dr. Daniel Hegglin, Wuhrstrasse 12, 8003 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärtsch, Luzi, von Furna, in Trin, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anderegg, Rolf, von Zürich und Wattwil, in Konolfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blankenhorn, Hans Jörg, von Zürich, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchli, Chasper, von Lavin und Versam, in Zernez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Heinrich, von Davos und Muri AG, in Zernez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Heinz W., von Rüegsau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Jürg Paul, von Güttingen, in Malix, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Brosi, Dr. Georg, von Klosters-Serneus, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnidrig, Dr. Reinhard, von Grächen, in Ferenbalm, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hegglin, Dr. Daniel, von Menzingen, in Zürich, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Kurt, von Landiswil, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lischana Fiduziari SA, in Scuol (CH-350.3.002.275-7), Revisionsstelle.