Informazioni su Rolf Ernst Brönnimann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Rolf Ernst Brönnimann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Ernst Brönnimann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004739585, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
MRP Consult Schweiz AG, in Luzern, CHE-156.554.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2017, Publ. 3803019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Beckenried, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brönnimann, Rolf Ernst, von Belp, in Locarno, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auerbach, Ilya Raphael, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1417585, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
MRP Consult Schweiz AG, in Luzern, CHE-156.554.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2014, Publ. 1397277).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürst, Alfred, von Guggisberg, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Archer, Suzanei Lynne, kanadische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auerbach, Ilya Raphael, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Risch, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Brönnimann, Rolf Ernst, von Belp, in Locarno, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mascha, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffer, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Smura, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7034410, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
SH Swiss Hospitality Group AG, bisher in Küsnacht ZH, CH-170.3.023.843-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2010, S. 36, Publ. 5715406).
Statutenänderung:
11.12.2012.
Sitz neu:
Stans.
Domizil neu:
Obere Spichermatt 17, 6370 Stans.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Rolf Ernst, von Belp, in Locarno, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Brönnimann, Rolf E., in Beckenried].