Informazioni su Cyril Lucien Paul Bregnard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cyril Lucien Paul Bregnard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005370546, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Econox SA, à Alle, CHE-103.710.050, société anonyme (No. FOSC 126 du 02.07.2021, Publ. 1005237830).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bregnard, Lucien Marcel Léon, de Bonfol, à Alle, membre, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bregnard, Cyril Lucien Paul, de Bonfol, à Alle, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle];
Bregnard, Florent Marcel Philippe, de Bonfol, à Cornol, avec procuration collective à deux avec un membre;
Godat, Olivier, de Les Bois, à Courgenay, avec procuration collective à deux avec un membre.
Numero di pubblicazione: 3777695, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Manflec Holding SA, à Alle, CHE-101.312.129, société anonyme (No. FOSC 92 du 14.05.2014, Publ. 1501553).
Nouvelle adresse:
c/o Lucien Bregnard, Sur la Maille 18, 2942 Alle. Selon déclaration du 18.09.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bregnard, Cyril, de Bonfol, à Alle, membre, avec signature collective à deux;
Bregnard, Emilie, de Bonfol, à Chevenez (Haute-Ajoie), membre, avec signature collective à deux;
Bregnard, Florent, de Bonfol, à Seleute (Clos du Doubs), membre, sans droit de signature;
RéviAjoie Sàrl, à Porrentruy, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 1477487, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Econox SA, à Alle, CHE-103.710.050, société anonyme (No. FOSC 224 du 19.11.2013, Publ. 1187681).
Modification des statuts:
24.04.2014.
Nouveau but:
Réalisation, fabrication, achat, vente d'équipements industriels, achat, développement et revente de logiciels et de matériel informatique. La société peut également effectuer l'achat, la vente, la location, l'importation et l'exportation de véhicules, de pièces détachées et de matériel ainsi que l'exploitation d'un garage mécanique (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre ou par courriel.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Beuret, Pierre, de Les Breuleux, à Porrentruy, membre, sans droit de signature;
Bregnard, Emilie, de Bonfol, à Chevenez, membre, avec signature collective à deux;
Froidevaux, Paul, de Le Bémont JU, à Boncourt, membre, sans droit de signature;
Maitre, Jean-Maurice, de Epauvillers, à Epauvillers, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bregnard, Cyril Lucien Paul, de Bonfol, à Alle, président, avec signature individuelle [précédemment: Bregnard, Cyril, membre avec signature collective à deux];
Bregnard, Lucien Marcel Léon, de Bonfol, à Alle, membre, avec signature individuelle [précédemment: Bregnard, Lucien, à Seleute, président avec signature individuelle].