Informazioni su Oliver Braun
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Oliver Braun
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Oliver Braun
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005058755, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
camarque schweiz ag, in Zürich, CHE-490.764.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2020, Publ. 1004846249).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005020759, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cubus Schweiz GmbH, in Zürich, CHE-114.143.793, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2019, Publ. 1004773046).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braun, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Dirk Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Cipollini-Trautmann, Claudia, von Unterägeri, in Baar, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Matzke, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Filderstadt (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004773046, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cubus Schweiz GmbH, in Zürich, CHE-114.143.793, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2015, S.0, Publ. 2105629).
Statutenänderung:
22.10.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braun, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Zürich].