Informazioni su Katharina Brander-Müller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Katharina Brander-Müller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005972953, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Autogarage Ch. Wüest GmbH, in Amriswil, CHE-106.923.576, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2020, Publ. 1005006043).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brander-Müller, Katharina, von Wattwil, in Schocherswil (Amriswil), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Longo, Chantal, von Waldkirch, in Arnegg (Gossau (SG)), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4241396, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
energy coatings swiss ag, in Amriswil, CH-440.3.016.117-1, Handel mit und Vertrieb von thermokeramischen Beschichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 20.03.2003, S. 13, Publ. 911542).
Firma neu:
energy coatings swiss ag in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.11.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willam, Erich, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urbanc, Liselotte, von Melchnau, in Eggethof (Langrickenbach), Präsidentin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brander-Müller, Katharina, von Wattwil, in Schocherswil (Amriswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Skamletz, René, österreichischer Staatsangehöriger, in Kennelbach (AT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2265532, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Autogarage Ch. Wüest GmbH, in Amriswil, Betrieb einer Autogarage, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.1999, S. 6882).
Statutenänderung:
10.05.2004.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüest, Christof, von Grosswangen, in Amriswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 75'000.-- [bisher: in Affeltrangen, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.--];
Brander-Müller, Katharina, von Wattwil, in Schocherswil (Amriswil), mit Einzelprokura [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.--].