Informazioni su Heinz Brändle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Brändle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3346229, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Heinz Brändle Bedachungen AG, in Wildhaus-Alt St. Johann, CHE-107.796.518, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2010, S. 11, Publ. 5766206).
Domizil neu:
Sonnenhalbstrasse 53, 9656 Alt St. Johann.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändle, Heinz, von Mosnang, in Alt St. Johann (Wildhaus-Alt St. Johann), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ammann, Simon, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ammann, Josias, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wildhaus (Wildhaus-Alt St. Johann), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1623007, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Raiffeisenbank Obertoggenburg Genossenschaft, in Nesslau, CHE-107.288.475, Genossenschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2013, Publ. 7203266).
Statutenänderung:
11.04.2014.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftbarkeit].[Streichung des Eintrags infolge Wegfall der Nachschusspflicht.] [bisher: Nachschusspflicht für Bilanzverluste bis zum Betrag von CHF 8'000.--.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jedes Mitglied hat einen Anteilschein zu einem durch die Generalversammlung festzusetzenden Nennwert von mindestens CHF 200.-- und höchstens CHF 500.-- zu übernehmen.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brändle, Heinz, von Mosnang, in Alt St. Johann (Wildhaus-Alt St. Johann), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutz, Johannes Ulrich genannt Hansueli, von Nesslau, in Nesslau, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hobi, Markus, von Flums, in Neu St. Johann (Nesslau), Vizepräsident der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Huser, Hansjörg, von Nesslau, in Ennetbühl (Nesslau), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Christian, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wildhaus (Wildhaus-Alt St. Johann), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wildhaus (Wildhaus-Alt St. Johann), Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 6731490, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Toggenburg Aktiv Gesellschaft mbH, in Wildhaus-Alt St. Johann, CH-320.4.051.245-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2011, Publ. 6355848).
Statutenänderung:
15.06.2012.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brander, Hans, von Ebnat-Kappel, in Alt St. Johann (Wildhaus-Alt St. Johann), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AWM - A. Markstahler, Immobilien und Beteiligungen AG, in Bülach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Brändle, Heinz, von Mosnang, in Alt St. Johann (Wildhaus-Alt St. Johann), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].