Informazioni su Walter Brack
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Brack
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004716699, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Basler Aids Stiftung, in Basel, CHE-110.400.910, Stiftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2013, S.0, Publ. 1119013).
Name neu:
Basler Aids Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 09.08.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oeri, Catherine, von Basel und Zürich, in Basel, Präsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brack, Walter, von Aarau, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grieder, Dr. Stefan, von Rünenberg und Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3687673, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Kiebitz, Verein zur Förderung beruflicher Neuorientierung, in Basel, CHE-108.459.756, Verein (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3135417).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brack, Walter, von Aarau, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mai, Agathe, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Däniken, Theresia, von Kestenholz, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pachlatko, Benedikt, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2672603, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Basler Dybli, in Basel, CHE-105.089.893, Stiftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2014, Publ. 1367715).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brack, Walter, von Aarau, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaccard, Fleur, von Basel, in Basel, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.