Informazioni su Daniel Bozic
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Bozic
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Bozic
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1004802365, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Daniel und Kristina Bozic KlG, in Luzern, CHE-226.825.842, Stollbergrain 6, 6003 Luzern, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.01.2020.
Zweck:
Betrieb eines Restaurants.
Eingetragene Personen:
Bozic, Daniel, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bozic, Kristina, von Luzern, in Luzern, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3113051, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Wind of Freedom GmbH, in Malters, CHE-427.679.998, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2014, Publ. 1297651).
Statutenänderung:
12.10.2016.
Firma neu:
D & K FOOD DESIGN GmbH.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Stollbergrain 6, 6003 Luzern.
Zweck neu:
Betrieb von Restaurants, Hotels, Verpflegungsstätten und anderen Betrieben im Nahrungs- und Genussmittelsektor sowie Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Lebensmitteln;
Beteiligungen;
Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken, Wertschriften, Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfeiffer, Matthias, von Emmen, in Malters, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bozic, Kristina, von Luzern, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bozic, Daniel, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6346928, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Gastronomia Fresco GmbH, in Ebikon, CH-100.4.793.474-4, Zentralstrasse 16, 6030 Ebikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.09.2011.
Zweck:
Betrieb von Restaurants, Hotels, Verpflegungsstätten und anderen Betrieben im Nahrungs- und Genussmittelsektor sowie Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Lebensmitteln;
Beteiligungen;
Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken, Wertschriften, Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art;
Handel mit Waren aller Art.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Gründers vom 12.09.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bozic, Daniel, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.