Informazioni su Chantal Joséphine Bournissen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Chantal Joséphine Bournissen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005330316, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation Cité Printemps, à Sion, CHE-114.148.460, fondation (No. FOSC 32 du 17.02.2020, Publ. 1004832123).
Inscription ou modification de personne(s):
Bournissen, Chantal Joséphine, de Hérémence, à Vex, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Dayer, Jacques Robert, de Hérémence, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Remondeulaz, David, de Chamoson, à Saillon, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 3859217, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Special Olympics Switzerland, in Ittigen, CHE-102.669.769, Stiftung (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2017, Publ. 3504503).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hitz, Elvira, von Aesch (BL) und Seewis im Prättigau, in Fideris, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bournissen, Chantal Joséphine, von Hérémence, in Vex, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Boris Gregor, von Zürich, in Agra (Collina d'Oro), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier Köhler, Ursula, von Bülach und Buchs (ZH), in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmuki, Robert Vinzenz, von Eschenbach (SG), in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3726253, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
FONDATION SKI VALAIS, in Zermatt, CHE-112.106.746, Stiftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2014, Publ. 1665427).
Name neu:
FONDATION SKI VALAIS in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 31.01.2017 aufgehoben.
Liquidationsadresse:
c/o Me Guillaume Grand, Av. Ritz 33, 1950 Sion 2 Nord.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Copt, Jean-François, von Orsières, in Orsières, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zurbriggen, Pirmin, von Saas-Almagell, in Zermatt, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bournissen, Chantal Joséphine, von Hérémence, in Vex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kronig, Alain Urban, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rossier, Eloi Gérard, von Bagnes, in Bagnes, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roux, Philippe Vincent, von Grimisuat, in Verbier (Bagnes), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grand, Guillaume François Michel, von Leuk, in Sion 2 (Sion), Liquidator, mit Einzelunterschrift.