Informazioni su Judith Boscardin-Stebler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Judith Boscardin-Stebler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6404842, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Broggini AG, in St. Gallen, CH-320.3.030.320-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 14.08.2003, S. 9, Publ. 1129100).
Statutenänderung:
26.10.2011.
Zweck neu:
Führung eines Gipsergeschäftes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boscardin, Roger, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boscardin-Stebler, Judith, von Nunningen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boscardin, René, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Fässer, Ferdinand Werner, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spirig, Roger Bruno, von Diepoldsau, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Städler, Myriam, von Altstätten, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber Treuhand AG (CH-320.3.022.622-9), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher:Weber Treuhand AG].
Numero di pubblicazione: 4356970, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Broggini AG, in Appenzell, CH-310.9.001.122-6, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2000, S. 3147).
mit Hauptsitz in:
St. Gallen.
Domizil neu:
Ringstrasse 17A, 9050 Appenzell, (behördliche Umadressierung).
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
(Gestrichene Angaben der Handelsregistereintragung am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV).
Zweck Hauptsitz:
(Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV).
Bemerkungen zum Hauptsitz:
Identifikationsnummer: CH-320.3.030.320-3.
Angaben zur Zweigniederlassung:
(Gestrichene Personalangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keel, Thomas, von Rebstein, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boscardin, Roger, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boscardin-Stebler, Judith, von Nunningen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Boscardin, René, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Einzelprokura.
Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Broggini AG, in A p p e n z e l l, Ringstrasse 17 a, 9050 Appenzell, Z w e i g n i e d e r l a s s u n g (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Broggini AG.
Rechtsnatur Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
St.Gallen.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
31.07.1989 (letzte Publikation: SHAB Nr. 22 vom 02.02.1999, S. 742).
Zweck Hauptsitz:
Führung eines Gipsergeschäftes. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verkaufen, überbauen, pachten, verpachten etc.
Eingetragene Personen:
Keel, Thomas, von Rebstein, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boscardin, Roger, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boscardin-Stebler, Judith, von Nunningen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Boscardin, René, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Einzelprokura.