Informazioni su Pierre-Alain Bornet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Pierre-Alain Bornet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3176463, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Vetraceuticals-Europe GmbH, précédemment à Sion, CHE-115.700.035, société à responsabilité limitée (No. FOSC 222 du 16.11.2015, Publ. 2483613).
Statuts originaires:
29.03.2010.
Modification des statuts:
07.11.2016.
Nouveau siège:
Saxon.
Nouvelle adresse:
Chemin de la Printanière 31, 1907 Saxon.
Nouvel organe de publication:
FOSC.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Arnet, Pierre-André, de Genève, à Saxon, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Charlot, Yves Paul Marcel, citoyen français, à Savièse, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
P.-A. Bornet Services Sàrl (CH-626.4.012.443-6), à Sion, associée, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00;
Bornet, Pierre-Alain, de Nendaz, à Sion, gérant, avec signature collective à deux;
Bottiglieri, Pierre Emile, de Genève, à Conthey, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 5 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Arnet, Christophe, de Genève, à Saxon, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 7148214, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Divine Brew Management SA, à Sion, CH-626.3.012.308-1, société anonyme (No. FOSC 48 du 11.03.2013, p. 0, Publ. 7098118).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chassot, Christian, de Villorsonnens, à Belmont-sur-Lausanne, président, avec signature collective à deux;
Favre, Gianpaolo, de Sion, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux;
Bornet, Pierre-Alain, de Nendaz, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux;
Zen Ruffinen, Michel, de Leuk, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gargiulo, Raffaele, de Chermignon, à Chermignon, président, avec signature collective à deux;
Nicolle, Philippe, de Anniviers, à Chermignon, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Pfyffer, Christian, de Sierre, à Sierre, administrateur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: administrateur avec signature collective à deux];
Fiduciaire Fidag SA, succursale de Crans-Montana (CH-626.9.000.624-0), à Lens, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 7148216, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Les Divins Brasseurs de Sion Sàrl, à Sion, CH-626.4.012.058-4, société à responsabilité limitée (No. FOSC 63 du 30.03.2011, p. 0, Publ. 6098648).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pfyffer, Christian, de Sierre, à Sierre, gérant, avec signature collective à deux;
Zen Ruffinen, Michel, de Leuk, à Sion, gérant, avec signature collective à deux;
Bornet, Pierre-Alain, de Nendaz, à Sion, gérant et président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gargiulo, Raffaele, de Chermignon, à Chermignon, gérant, avec signature individuelle.