Informazioni su Gérard Bornet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gérard Bornet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004902220, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Commission professionnelle paritaire du secteur principal de la construction du canton du Valais, à Sion, CHE-166.301.674, association (No. FOSC 171 du 05.09.2019, Publ. 1004710341).
Modification des statuts:
28.11.2019.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Leite, Manuel, de Martigny, à Martigny-Croix (Martigny-Combe), membre, sans droit de signature;
Melly, Jean-Michel, de Anniviers, à Anniviers, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Bornet, Gérard, de Nendaz, à Sion, secrétaire (hors comité), avec signature collective à deux;
Lamon , Anthony, de Lens, à Sierre, secrétaire (hors comité), avec signature collective à deux;
Theler, Juri, de Raron, à Raron, président du comité, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du comité, avec signature collective à deux];
Bosi, Christophe, de Monthey, à Monthey, vice-président du comité, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Eyer, German, de Naters, à Naters, membre du comité, avec signature collective à deux;
Grand, Michaël, de Mont-Noble, à Monthey, membre du comité, avec signature collective à deux;
Reynard, Gaëtan, de Savièse, à Conthey, membre du comité, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Schmid, Manfred, de Ausserberg, à Ausserberg, membre du comité, avec signature collective à deux [précédemment: à Baltschieder, membre, sans droit de signature];
Tissières, Bernard, de Saint-Léonard, à Sion, membre du comité, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Uberti, Léonard, de Martigny, à Martigny-Combe, membre du comité, avec signature collective à deux [précédemment: membre, président, avec signature collective à deux];
Aymon, Serge, de Ayent, à Ayent, membre du comité, sans droit de signature;
Monnet, Frédéric, de Anniviers, à Anniviers, membre du comité, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 3419343, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Association valaisanne de l'industrie des graviers et du béton (AVGB), à Sion, CHE-101.734.766, association (No. FOSC 206 du 23.10.2015, Publ. 2442903).
Nouvelle adresse:
Rue de la Dixence 20, CP 141, 1951 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bornet, Gérard, de Nendaz, à Sion, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Gruber, Roland, de Gampel-Bratsch, à Gampel-Bratsch, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Numero di pubblicazione: 2678673, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Association Valaisanne des Entreprises de carrelages (AVEC), à Sion, CHE-108.751.205, association (No. FOSC 164 du 28.08.2003, p. 15, Publ. 1147806).
Modification des statuts:
24.10.1981, 22.09.1984, 29.10.1994, 24.10.1998, 20.10.2001, 19.10.2002, 30.10.2004, 12.11.2011, 13.11.2014, 12.11.2015.
Nouvelle adresse:
c/o Association Valaisanne des Entrepreneurs du Bâtiment et du Génie civil (AVE), Rue de l'Avenir 11, 1950 Sion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Métrailler, Serge, de Grimisuat, à Grimisuat, secrétaire, avec signature collective à deux;
Rossier, Gaëtan, de Bovernier, à Le Châble, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Frehner, Christian, de Urnäsch, à Vernayaz, président, avec signature collective à deux;
Aschilier, Christian, de Steg-Hohtenn, à Steg-Hohtenn, vice-président, avec signature collective à deux;
Bornet, Gérard, de Nendaz, à Sion, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].