Informazioni su Dr. Bernard Bornet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Bernard Bornet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3649337, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation pour le développement et la promotion du patois, à Sion, CHE-345.267.860, fondation (No. FOSC 131 du 10.07.2014, Publ. 1606877).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bornet, Bernard, de Nendaz, à Nendaz, président, avec signature collective à deux avec le caissier-secrétaire ou un autre membre mais pas avec le vice-président;
Délèze, Michel, de Nendaz, à Nendaz, membre, caissier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Besse, Julien, de Bagnes, à Orsières, membre, sans droit de signature;
Gauthier, Lionel, de Genève, à Martigny, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Pannatier, Daniel, de Savièse, à Savièse, membre du conseil de fondation et caissier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Dumoulin, Marius, de Savièse, à Savièse, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le vice-président ou un membre;
Délèze, Sylvie, de Nendaz, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 6181786, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation pour le développement et la promotion du patois, à Sion, CH-626.7.013.625-1, Avenue Pratifori 18, 1950 Sion, fondation (nouvelle inscription).
Date des actes constitutifs:
04.04.2011.
But:
Par des mesures propres ou en collaboration avec d'autres partenaires, de: contribuer au maintien et au développement de la langue et de la culture francoprovençale, en favorisant l'apprentissage et la pratique de la langue, en particulier par les jeunes, ainsi que la connaissance du contexte culturel dans lequel elle s'est développée, est ou a été pratiquée (cf. statuts pour but complet).
Organisation:
Conseil de fondation de 7 à 11 membres et organe de révision.
Personne(s) inscrite(s):
Bornet, Bernard, de Nendaz, à Nendaz, président, avec signature collective à deux avec le caissier-secrétaire ou un autre membre mais pas avec le vice-président;
Moix, Paul-Henri, de Saint-Martin VS, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux avec le caissier-secrétaire ou un autre membre mais pas avec le président;
Dumoulin, Marius, de Savièse, à Savièse, caissier et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Valterio-Barras, Romaine, de Chermignon, à Montana, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Maître, Raphaël, de Evolène, à Lausanne, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Pannatier, Gisèle, de Evolène, à Evolène, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Bellon, Gilbert, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Inspection des finances du canton du Valais (CH-626.8.011.300-7), à Sion, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 4418330, Ufficio del registro di commercio Vallese
Fonds de prévoyance en faveur du personnel de la société du Tunnel du Grand-St-Bernard SA, à Bourg-Saint-Pierre, CH-621.7.001.867-3, fondation (FOSC no 158 du 17.08.2006, p. 14, publ. 3511108).
Personne et signature radiée:
Bornet, Bernard, de Nendaz, à Nendaz, président, avec signature collective à deux avec Nicolas Gross ou Pierre-Michel Max.
Inscription ou modification de personnes:
Schmutz, Daniel, de La Tour-de-Peilz et Vechigen, à La Tour-de-Peilz, président, avec signature collective à deux avec Nicolas Gross ou Pierre-Michel Max [précédemment: membre];
Tornare, Gilbert, de Bourg-Saint-Pierre, à Bourg-Saint-Pierre, membre, avec signature collective à deux avec Nicolas Gross ou Pierre-Michel Max.