Informazioni su Markus Bormann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Bormann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Bormann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1075375, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.002.469-6, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2013, Publ. 7115864).
mit Hauptsitz in:
Esch-sur-Alzette (LU).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aicardi, Pierre, von La Côte-aux-Fées, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bormann, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach];
Wiegmann, Marco Kuno, deutscher Staatsangehöriger, in Rafz, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher: in Kaiserstuhl].
Numero di pubblicazione: 6828272, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 97 vom 21.05.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 16'332 vom 15.05.2012. RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.002.469-6, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2012, Publ. 6806646).
mit Hauptsitz in:
Esch-sur-Alzette (LU).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bormann, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Borman, Markus, in Kaiserstuhl, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6376598, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EFG Financial Products AG, in Zürich, CH-020.3.031.478-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2011, S. 0, Publ. 6210474).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bormann, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eley, Rory, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Howell, Lawrence, amerikanischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lee, James Tak Him, britischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnach ZH, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abou Mansour, Emile, griechische Staatsangehörige, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wendisch, Tino, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.