Informazioni su Peter Boog
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Boog
Ultimi comunicati FUSC: Peter Boog
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5872996, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
boog fassadeningenieure GmbH, in Bern, CH-035.4.037.134-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2009, S. 4, Publ. 5190426).
Statutenänderung:
18.10.2010.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
Thunstrasse 162, 3074 Muri bei Bern.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boog, Peter, von Bretzwil, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher:in Bern];
Boog, Susanne, von Menznau, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Bern].
Numero di pubblicazione: 4145636, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ernst Schweizer AG, Metallbau, in Hedingen, CH-020.3.923.489-1, Beratung auf dem Gebiet des Fensterbaus, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2007, S. 21, Publ. 3855746).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Guido, von Dietikon, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Gubser, Jörg, von Affoltern am Albis und Quarten, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Schilling, Dr. Hugo, von Sirnach, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höliner, Reto, von Küsnacht ZH, in Teufen AR, mit Kollektivprokura zu zweien;
Boog, Peter, von Bretzwil, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marchesi, Martina, von Poschiavo, in Beggingen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Numero di pubblicazione: 3856262, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
boog fassadeningenieure GmbH, in Bern, CH-035.4.037.134-8, c/o innoBE AG, Wankdorffeldstrasse 102, 3014 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.03.2007.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen sowie der Handel mit Produkten im Bereich Metall- und Fassadenbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Boog, Peter, von Bretzwil, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Boog, Susanne, von Menznau, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.