Informazioni su Hugo Bolliger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hugo Bolliger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1923483, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
newtherm Kälte + Klima AG, in Baden, CHE-109.889.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 06.07.2012, Publ. 6755910).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lampert, Jacques, von Fläsch, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bolliger, Hugo, von Küttigen, in Schneisingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fäs, Martin, von Schöftland, in Schöftland, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Membrez, Norbert, von Courtételle, in Ehrendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5894682, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Newave Energy AG, in Neuenhof, CH-400.3.017.342-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2010, S. 2, Publ. 5671202).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger, Hugo, von Küttigen, in Schneisingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Xhiha, Vllaznim, von Minusio, in Lugano, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Kurt, von Zeihen, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5671202, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Servicenet AG, in Neuenhof, CH-400.3.017.342-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2008, S. 2, Publ. 4597362).
Statutenänderung:
01.06.2010.
Firma neu:
Newave Energy AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Kurt, von Zeihen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Schneisingen];
Bolliger, Hugo, von Küttigen, in Schneisingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Oberglatt ZH];
Brunner, Franziska, von Wileroltigen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.