Informazioni su Ursula Irène Bolli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ursula Irène Bolli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3175529, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Fermic AG, in Oberägeri, CHE-104.055.874, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 29.11.2000).
Firma neu:
Fermic AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.11.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morris, John R., von Baar, in Oberägeri, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolli, Ursula, von Affoltern im Emmental, in Oberägeri, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5916234, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Biotrade Holding AG, in Oberägeri, CH-170.3.028.500-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2009, S. 30, Publ. 5409850).
Firma neu:
Biotrade Holding AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Biotrade Holding SA en liquidation) (Biotrade Holding Ltd in liquidation).
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.11.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morris, John R., von Baar, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolli, Ursula, von Affoltern im Emmental, in Oberägeri, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3294338, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
MTI HOLDING AG, in Ingenbohl, CH-170.3.017.639-3, Holdingfunktion von MTI Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2005, S. 12, Publ. 2851022).
Firma neu:
MTI HOLDING AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.12.2005 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolli, Ursula, von Affoltern im Emmental, in Oberägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morris, John R., von Baar, in Oberägeri, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].