Informazioni su Sibylle Boller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sibylle Boller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5725038, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Nalanda Zentrum für Kadampa-Buddhismus, in Luzern, CH-100.6.022.016-7, Verein (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2007, S. 9, Publ. 4164968).
Domizil neu:
Staffelnhofstrasse 18, 6015 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boller, Sibylle, von Egg, in Luzern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhart, Miriam, von Müntschemier, in Luzern, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winiger, Roger, von Hohenrain und Luzern, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hohenrain und Littau, Mitglied];
Portmann, Martina, von Zürich, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winter, Susanne, von Kaisten, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4164968, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Nalanda Zentrum, in Luzern, CH-100.6.022.016-7, Förderung des buddhistischen Glaubens in der Tradition Je Tsongkhapas vor allem durch Unterricht und Studium, und das Praktizieren und Einhalten der moralischen Disziplin, Verein (SHAB Nr. 28 vom 10.02.1999, S. 937).
Statutenänderung:
23.06.2007, 27.09.2007.
Name neu:
Nalanda Zentrum für Kadampa-Buddhismus.
Zweck neu:
Förderung des buddhistischen Glaubens unter der spirituellen Leitung des gewählten obersten Spirituellen Leiters der Neuen Kadampa-Tradition - International Kadampa Buddhist Union hauptsächlich durch das Lehren, das Studium, die Praxis und die Einhaltung moralischer Disziplin innerhalb der Mahayana-buddhistischen Tradition Atishas und Je Tsongkhapas.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge;
Erträge aus der Vereinstätigkeit;
Spenden und Legate. [bisher: Aktiv- und Fördermitgliederbeiträge;
Erträge aus der Vereinstätigkeit;
Spenden und Legate.].
Organisation neu:
Generalversammlung, Vorstand von drei bis vier Mitgliedern und Revisor.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waser, Brigitte, von Wolfenschiessen, in Sursee, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boller, Sibylle, von Egg, in Luzern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Kassierin];
Winiger, Roger, von Hohenrain und Littau, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhart, Miriam, von Müntschemier, in Luzern, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kilchör, Raphael, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].