Informazioni su Walter Bösch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Bösch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4947102, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LICHT IM OSTEN (LIO) Schweizerisches Missions- und Hilfswerk, in Zell ZH, CH-035.6.003.183-3, Verein (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2004, S. 20, Publ. 2525510).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutschmann, Lukas Walter, von Winterthur, in Sursee, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärtschi, Hansruedi, von Adelboden, in Grosshöchstetten, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bösch, Walter, von Nesslau, in Sirnach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöni, Matthias, von Sumiswald, in Chur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wagner, Andreas, von Wald ZH, in Bubikon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattenberger, Hans, von Zürich, in Hüntwangen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Hanna, von Oberstammheim, in Oberstammheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bommeli, Peter, von Berg TG, in Bürglen TG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neukom, Brigitte, von Rafz, in Rafz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maurer, Johann, von Oberstammheim, in Oberstammheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2008410, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerischer Missionsbund Licht im Osten, bisher in Bern, Verein (SHAB Nr. 1 vom 04.01.1999, S. 2).
Gründungsstatuten:
21.01.1940.
Statutenänderung:
5.04.2003.
Name neu:
LICHT IM OSTEN (LIO) Schweizerisches Missions- und Hilfswerk.
Sitz neu:
Zell ZH.
Domizil neu:
Tösstalstrasse 55, 8487 Rämismühle.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Ausbreitung des Evangeliums und die geistliche wie materielle Unterstützung notleidender Menschen im In- und Ausland.
Er bezweckt die Linderung menschlicher Not in den folgenden Bereichen:
Armut, Hunger, Trinkwasser, medizinische Versorgung, Unterkunft, Kleidung, Katastrophenhilfe, Verfolgung aus ethischen, politischen oder Glaubensgründen, elementare Ausbildung etc. Das Tätigkeitsgebiet umfasst vorwiegend die Staaten Ost- und Südost-Europas.
Haftung/Nachschusspflicht:
Für die Mitglieder besteht keine persönliche Haftung oder Nachschusspflicht.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträgen, freiwilligen Spenden, Vergabungen und Kollekten. Die Höhe des jährlichen Mitgliederbeitrags wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt und darf CHF 100.-- nicht übersteigen. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträgen, freiwilligen Spenden, Vergabungen und Kollekten.].
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand, Rechnungsrevisoren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imfeld, Erwin, von Lungern, in Murten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Johann, von Oberstammheim, in Oberstammheim, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Ehrismann, Regula, von Horgen, in Zell ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Schole, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Disentis/Mustér, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Weidner, Oswin, deutscher Staatsangehöriger, in Zell ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Rutschmann, Lukas Walter, von Winterthur, in Sursee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärtschi, Hansruedi, von Adelboden, in Grosshöchstetten, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Furrer, Andreas, von Wila, in Beringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöni, Matthias, von Sumiswald, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bösch, Walter, von Nesslau, in Sirnach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zell ZH, mit Einzelunterschrift].