Informazioni su Stephan Bösch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stephan Bösch
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stephan Bösch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004915243, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Studer + Strauss AG, in St. Gallen, CHE-109.296.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911813).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Stephan, von Widnau, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004911813, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Studer + Strauss AG, in St. Gallen, CHE-109.296.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2014, S.0, Publ. 1403313).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der rm strauss ag, in St. Gallen (CHE-154.558.686), gemäss Fusionsvertrag vom 04.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 1'030'000.00 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 947'475.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch, Stephan, von Widnau, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muolen].
Numero di pubblicazione: 1403313, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Studer + Strauss AG, in St. Gallen, CHE-109.296.468, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, S. 22, Publ. 5077128).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Beat, von Benken ZH, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strauss, Roman, von Oberuzwil, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bösch, Stephan, von Widnau, in Muolen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.